Entreprise : SOCI IMMO PASTEUR - SIREN 302 588 736
Identité
(Entreprise radiée le 03/04/2019)
Dénomination
SOCI IMMO PASTEUR
SIREN (siège)
302 588 736
Date d'immatriculation au RNE
30/01/1981
Date de fin de la personne morale
29/01/2031
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
13 RUE MARCHAND 91100 CORBEIL-ESSONNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALINON RENEE , MARIE , PAULETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1924
Commune de résidence
Corbeil-Essonnes
Nom, Prénom(s)
TREMENDI CLAUDE , DOMINIQUE , RICHARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Corbeil-Essonnes
Nom, Prénom(s)
NOURY XAVIER , CLAUDE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Soisy-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
NOURY GABRIEL , ELIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1929
Commune de résidence
Corbeil
Nom, Prénom(s)
JAN NATHALIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Brunoy
Nom, Prénom(s)
CAROFF JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
Soisy-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GRILLON NOEL , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1932
Commune de résidence
Corbeil-Essonnes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/11/1965
Siret
30258873600017
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, gestion, administration de tous les biens dont la Ste pour rait devenir propriétaire, par voie d acquisition, échange apport ou autrement. Tous placements de capitaux, sous toutes formes, y compris la souscription et l acquisition de Ttes actions, parts sociales, Obli gâtions. En général, Toutesoperations ayant trait à cet objet, en tout pays.
Adresse
13 RUE 13 RUE MARCHAND
91100 , Corbeil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
93455
Date d'ajout
03/04/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 28/02/2019 Disparition du fonds.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
03/12/2018
Description
Dissolution à compter du 29/10/2018 Nomination du liquidateur Monsieur TREMENDI Claude selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/10/2018 siège de la liquidation fixé au 13 Rue Marchand - 91100 CORBEIL ESSONNES parution de la publicité légale le 06/11/2018 dans La Semaine de l'Ile de France
Numéro d'observation
3320
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).