Entreprise : SOCIETE COOPERATIVE DE CONSOMMATION RURALE BRESSE VEYLE - SIREN 302 536 552
Identité
(Entreprise radiée le 10/08/2018)
Dénomination
SOCIETE COOPERATIVE DE CONSOMMATION RURALE BRESSE VEYLE
SIREN (siège)
302 536 552
Date d'immatriculation au RNE
30/04/1975
Date de fin de la personne morale
29/04/2074
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Capital minimum
1524.49 EUR
Adresse du siège
1235 RTE DE MONTREVEL 01380 BAGE-DOMMARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LORIN CHRISTIAN , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Grièges
Nom, Prénom(s)
BROYER JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Replonges
Nom, Prénom(s)
LANDRE ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Saint-Genis-sur-Menthon
Nom, Prénom(s)
PELISSON JOANNY , MARIUS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1935
Commune de résidence
Pont-de-Veyle
Nom, Prénom(s)
DECHER ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Grièges
Nom, Prénom(s)
BAZONNARD DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Saint-Cyr-sur-Menthon
Nom, Prénom(s)
CHAPATON MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
Polliat
Nom, Prénom(s)
PACCAUD ALAIN , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Vonnas
Nom, Prénom(s)
GOYARD DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Montrevel-en-Bresse
Nom, Prénom(s)
DRUT JEROME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Saint-Jean-sur-Veyle
Nom, Prénom(s)
PELUS YOHANN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Saint-Didier-d'Aussiat
Nom, Prénom(s)
DOUCET JEAN-BERNARD , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Bâgé-Dommartin
Dénomination
REVISION SUD EST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
FEDERATION DES COOPERATIVES AGRICOLES BOURGOGNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1975
Siret
30253655200011
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Repartir entre tous les sociétaires et tous consommateurs les objets de consommation achetés ou fabriques et assurer l'information la défense et la représentation des familles de consommateurs qu'elle regroupé
Adresse
1235 RTE 1235 Route de Montrevel
01380 , Bâgé-Dommartin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
30253655200060
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Répartir entre les sociétaires et tous consommateurs les objets de consommation achetés ou fabriqués
Adresse
LE BOURG
01340 , SAINT DIDIER D'AUSSIAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1989
Siret
30253655200045
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Adresse
RTE DE THOISSEY
01290 , LAIZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/03/1992
Siret
30253655200052
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Répartir entre les sociétaires et tous consommateurs les objets de consommation achetés ou fabriqués
Adresse
237 RTE DE BOURG
01750 , REPLONGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PUTET SUD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/03/1992
Siret
30253655200037
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ALIMENTATION DU BETAIL, ENGRAIS, PRODUITS DU JARDINAGE, AGRICOLES, BRI- COLAGES.
Adresse
ZAC les Terreaux
71520 , TRAMAYES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC LES TERREAUX
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/03/1992
Siret
30253655200029
Code APE
512A
Adresse
LE BOURG
71520 , TRAMAYES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11240
Date d'ajout
07/08/2018
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à CAPDIS (RCS BOURG EN BRESSE 301 170 692) dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
803
Date d'ajout
28/04/1999
Description
ETABLISSEMENT TRANSFERE DE TRAMAYES "LE BOURG" A TRAMAYES ZAC LES TERREAUX A COMPTER DU 30/06/98.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).