Entreprise : GFA CAULAINCOURT - SIREN 302 345 590
Identité
Dénomination
GFA CAULAINCOURT
SIREN (siège)
302 345 590
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1980
Début d’activité
30/11/1969
Date de fin de la personne morale
14/09/2069
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
la propriété, l'administration et la jouissance par dation à bail, uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, sans aucune exception.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1817954.53 EUR
Adresse du siège
02490 CAULAINCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE MOUSTIER HORTENSE
Nom d'usage
DE MITRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE MOUSTIER ANGELIQUE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE MOUSTIER MARIE , OCTAVIE , ADRIENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1923
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE MOUSTIER ADRIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1931
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE MOUSTIER GRATIANE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE MOUSTIER LOUIS-AMEDEE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1928
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUTEY-HARISPE BEATRICE
Nom d'usage
DE MOUSTIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/11/1969
Siret
30234559000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
la propriété, l'administration et la jouissance par dation à bail, uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, sans aucune exception.
Autres Activités
la propriété, l'administration et la jouissance par dation à bail, uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, sans aucune exception.
Adresse
02490 , CAULAINCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
26/05/2014
Description
A compter du 07-06-2013, transformation du Groupement Foncier Agricole en Groupement Foncier Rural et prorogation de la durée de la société de 50 ans.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/09/1980
Description
Historique : DUREE DE LA SOCIETE : 50 ANNEES A COM PTER CONST. DEPOT ES STATUTS AU GREFFE LE 01.09.19 80 JAL: L'AISNE NOUVELLE DU 24.07.1980 29/10/2004 INSC.MOD. ACTE RECU PAR ME JEAN PIAT, NOTAIRE A VE RMAND (02) LES 09 ET 17/02/1975 * AUGMENTATION DU CAPITAL - ANCIEN CAPITAL : 2.660.000 FRANCS ACTE R ECU PAR ME JEAN PIAT, NOTAIRE A VERMAND (02) LE 14 /02/1976 * AUGMENTATION DU CAPITAL - ANCIEN CAPITA L : 2.760.000 FRANCS ACTE RECU PAR ME JACQUES LEMO INE, NOTAIRE A VERMAND (02) LE 21/07/1986 * AUGMEN TATION DU CAPITAL - ANCIEN CAPITAL : 2.860.000 FRA NCS ACTE RECU PAR ME JACQUES LEMOINE, NOTAIRE A VE RMAND (02) LE 29/06/1992 * AUGMENTATION DU CAPITAL - ANCIEN CAPITAL : 8.499.000 FRANCS ACTE RECU PAR ME JACQUES LEMOINE, NOTAIRE A VERMAND (02) LE 09/ 12/1995 * AUGMENTATION DU CAPITAL - ANCIEN CAPITAL : 8.640.000 FRANCS ACTE RECU PAR ME JACQUES LEMOI NE, NOTAIRE A VERMAND (02) LE 19/01/1999 * AUGMENT ATION DU CAPITAL - ANCIEN CAPITAL : 11.616.000 FRA NCS SOIT UN CAPITAL ACTUEL, L'UNITE MONETAIRE FRAN CAISE ETANT DEVENUE L'EURO A COMPTER DU 01/01/2001 , DE 1.817.954,53 EUROS AG EN DATE DU 27/03/2004 A COMPTER DU 20/03/2004 * CHANGEMENT DE GERANT SUIT E A DECES - ANCIEN GERANT : MME DE VIEL DE LUNAS N EE DE MOUSTIER ADRIENNE ALBERIQUE JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 01-07/09/2004 DEPOT AU GREFFE DU 29/10/ 2004 05/04/2006 INSC.MOD. AGO EN DATE DU 23/05/200 5 A COMPTER DU 23/05/2005 * NOMINATION DE TROIS CO -GERANTS A SAVOIR : - MME DE MITRY HORTENSE - MME DE MALEINGREAU D'HEMBISE ANGELIQUE - MELLE DE MOUS TIER GRATIANE JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 05-11/04/ 2006 DEPOT AU GREFFE DU 05/04/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).