Entreprise : SOCIETE DE MECANIQUE DE PRECISON LES SUCCESSEURS DE PHILIPPE BALTZER - SIREN 302 315 668
Identité
(Entreprise radiée le 18/03/2021)
Dénomination
SOCIETE DE MECANIQUE DE PRECISON LES SUCCESSEURS DE PHILIPPE BALTZER
Sigle
SMP SCOP SA
SIREN (siège)
302 315 668
Date d'immatriculation au RNE
27/07/1974
Date de fin de la personne morale
26/07/2024
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme coopérative de production à conseil d'administration (SCOP)
Capital minimum
17760 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES BELLES MERES 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEABRA MARIA , ANTONIA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Bagneaux-sur-Loing
Nom, Prénom(s)
BRANDICOURT JEAN-MARC
Nom d'usage
BRANDICOURT
Qualité
Président du conseil d’administration, Président du conseil d’administration et directeur général
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Grisy-Suisnes
Nom, Prénom(s)
PEIXOTO SERRA DAVID , JOSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Moret Loing et Orvanne
Nom, Prénom(s)
BERTHEAU MICKAEL , ANTHONY , SEBASTIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Montigny-sur-Loing
Nom, Prénom(s)
COTTIN CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Fontainebleau
Dénomination
MGF AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lisses
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1974
Siret
30231566800020
Enseigne
SMP SCOP SA
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication de mécanique de précision
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Adresse
1 RUE 1 Rue des Belles-Meres
77250 , Veneux-les-Sablons - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA VENEUX LES SABLONS MORET SUR LOING
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3691
Date d'ajout
16/03/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 16/03/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Archibald représentée par Me Virginie Laure . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 16/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3691
Date d'ajout
16/03/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
65473
Date d'ajout
21/11/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 21/11/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00254 désigne liquidateur SELARL Archibald représentée par Me Laure 50 Avenue Thiers 77000 Melun , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 20/12/2016
Numéro d'observation
60246
Date d'ajout
19/07/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 18/07/2016 nommant administrateur J. Cabooter représentée par Me Jérôme Cabooter 4 BD Faraday 77700 SERRIS MARNE LA VALLEE lequel aura pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux et aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, sa réalisation,
Numéro d'observation
59117
Date d'ajout
20/06/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun , prononce en date du 20/06/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00254 , date de cessation des paiements le 31/05/2016 désigne Mandataire judiciaire SELARL Archibald représentée par Me Laure 50 Avenue Thiers 77000 Melun , , et ouvre une période d'observation expirant le 20/12/2016 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/08/1998
Description
: --- RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES A COMPTER DU 30/06/98
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/07/1974
Description
Historique des observations depuis le 27/07/1974 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 241 le 02/07/1974 --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 15/06/1974
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2016-11-21 Ouverture liquidation judiciaire 2017-02-07 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN LAURE;J111 2020-03-16 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2021-03-18 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).