Entreprise : REMY COINTREAU - SIREN 302 178 892
Identité
Dénomination
REMY COINTREAU
SIREN (siège)
302 178 892
Date d'immatriculation au RNE
27/10/1982
Début d’activité
17/09/1982
Date de fin de la personne morale
26/10/2073
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Prise d'intérêts et participations dans toutes sociétés.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
82004750.4 EUR
Adresse du siège
RUE JOSEPH PATAA 16100 COGNAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANCIENNE RUE DE LA CHAMPAG
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIDART PIERRE , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
8048 Zurich
Nom, Prénom(s)
VERSPYCK MARC , HENRI , RUDOLPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
SCIALOM HELENE , ANNIE
Nom d'usage
DUBRULE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
HERIARD DUBREUIL ELIE , MARIE , BENEDICT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Paris 4e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
HERIARD DUBREUIL CAROLINE , MARIE , ANNICK
Nom d'usage
BOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
LI ALAIN , JACQUES , GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
The Peak
Nom, Prénom(s)
VALLAT ERIC , JEAN , MICHEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
BERNARD SONIA , JACQUELINE , COSETTE
Nom d'usage
BONNET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
PAVLOVSKY BRUNO , ANDRE , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
JOLIVET OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
308345 Singapour
Nom, Prénom(s)
HERIARD DUBREUIL LAURE , MARIE , CAMILLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Miami Beach -33190 FLORIDE
Nom, Prénom(s)
JACQUET MARIE-AMELIE , ELIZABETH , ALETEIA
Nom d'usage
DE LEUSSE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
ORPAR
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Cognac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/09/1982
Siret
30217889200063
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prise d'intérêts et participations dans toutes sociétés.
Adresse
RUE JOSEPH PATAA
16100 , COGNAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANCIENNE RUE DE LA CHAMPAG
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
15/03/1988
Siret
30217889200097
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prise d'intérêts et participation dans toutes sociétés.
Adresse
21 RUE BALZAC
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/03/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/1988
Siret
30217889200089
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRISE D'INTERETS ET PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES.
Adresse
21 BD HAUSSMANN
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/1991
Siret
30217889200071
Code APE
741J
Adresse
152 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).