Entreprise : LEMEE ET FILS - SIREN 302 177 571
Identité
Dénomination
LEMEE ET FILS
SIREN (siège)
302 177 571
Date d'immatriculation au RNE
30/08/1977
Début d’activité
01/01/1977
Date de fin de la personne morale
29/08/2074
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Commerce en gros et en détail et la livraison de terres, terreaux, engrais, paillis et de toutes fournitures et accessoires se rattachant a l'aménagement des parcs et jardins ainsi que la manutention, la mise en place et l'enlèvement de ces mêmes matériaux et les opérations liées a l'utilisation du parc de matériel, et la prise en gérance de tout établissement poursuivant un objet semblable. Transports de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destines au transport de marchandises à l'aide de véhicules excédant 3,5 tonnes.
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Capital social
170000 EUR
Adresse du siège
46 RUE DE LA MAISON ROUGE 77185 LOGNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARIEST LIEUDIT BOIS DE LOGNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COTTIN JEAN , MARIE , MARCEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Fontainebleau
Nom, Prénom(s)
SARAIVA VICTOR
Nom d'usage
SARAIVA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Chanteloup-En-Brie
Nom, Prénom(s)
TROLLUX FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Chevreuse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1977
Siret
30217757100031
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce en gros et en détail et la livraison de terres, terreaux, engrais, paillis et de toutes fournitures et accessoires se rattachant a l'aménagement des parcs et jardins ainsi que la manutention, la mise en place et l'enlèvement de ces mêmes matériaux et les opérations liées a l'utilisation du parc de matériel, et la prise en gérance de tout établissement poursuivant un objet semblable.Transports de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destines au transport de marchandises à l'aide de véhicules excédant 3,5 tonnes.
Adresse
46 RUE DE LA MAISON ROUGE
77185 , LOGNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARIEST LIEUDIT BOIS DE LOGNES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1977
Siret
30217757100023
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
DEMENAGEMENT
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Adresse
16 RUE DE LA LIBERATION
77340 , PONTAULT-COMBAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NO VOIE 16-18
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13267
Date d'ajout
02/10/2019
Description
Radiation d'office (article R.123-134 c.com) Transfert dans le ressort du greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/10/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
266
Date d'ajout
30/10/2018
Description
Autorité DRIEA Ile de France Date de délivrance 24/09/2018
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/08/1977
Description
Historique des observations depuis le 30/08/1977 : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU RCS DE PARIS LE 17.2.75 PUBLIE DANS LE QUOTIDIEN JURIDIQUE DU 13.2.75. PUBLICITE TRANSFERT DANS LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE, ANCIEN SIEGE : 232 BD DE STALINGRAD- CHAMPI GNY SUR MARNE. FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A LA SOCIETE PAR MONSIEUR LEMEE LOUIS A COMPTER DU 1.1.1977.- RCS MELUN : 77 A 269- MODIFIE LE 30.08.77. PUBLICITE GERANCE : LE QUOTIDIEN JURIDIQUE DU 13 FEVRIER 1975. TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA AUGMENTATION DU CAPITAL. MODIFICATION DU 20/04/1990 FIN D LOCATION GERANCE. PAR SUITE DE L'ACHAT DU FONDS PAR LE LOCATAIRE GERANT. ACHAT AU PRIX DE 1.200.000F A MR LEMEE LOUIS PUBLICITE: LE MONITEUR DE S&M. DU 14/01/1990 BODACC PREALABLE DU 09/03/1990 OPPOSITIONS: ME BERNET, 43 AV.DE ST MANDE A PARIS DATE D'EFFET: 27/12/1989 Mise en harmonie des statuts avec la Loi NRE du 15/05/2001, en date du 31/03/2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).