Entreprise : BMS LE HAVRE - SIREN 302 113 840
Identité
Dénomination
BMS LE HAVRE
SIREN (siège)
302 113 840
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1975
Début d’activité
01/12/2017
Date de fin de la personne morale
18/02/2074
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Code APE
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Capital social
652449.02 EUR
Adresse du siège
171 BD DE GRAVILLE 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
171-175
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENNETRIER CLAUDINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
ST LUBIN DE LA HAYE
Nom, Prénom(s)
MENNETRIER GERARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
ST LUBIN DE LA HAYE
Nom, Prénom(s)
BLOIS BERTRAND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Evreux
Nom, Prénom(s)
MENNETRIER ANTOINE , LUCIEN , LOUIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
CABINET BLOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Evreux
Dénomination
FINANCAB
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Evreux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2017
Siret
30211384000045
Code APE
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Adresse
171 BD DE GRAVILLE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
171-175
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30211384000011
Enseigne
CENTRE OCCASION 76
Code APE
501Z
Adresse
91 RUE JULES LECESNE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/02/1989
Siret
30211384000029
Code APE
501Z
Adresse
19 RUE GEORGES BRAQUE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6068
Date d'ajout
19/12/2017
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/12/2017 : Ancienne adresse : 1 rue de Pressensé 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 171/175 boulevard de Graville 76600 Le Havre Transfert du siège social à compter du 01/12/2017 : Ancienne adresse : 1 rue de Pressensé 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 171 - 175 boulevard de Graville 76600 Le Havre - Actes déposés le 19/12/2017 L'Informateur d'Eu du 22/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5445
Date d'ajout
18/12/2014
Description
Changement de dénomination à compter du 24/11/2014 Ancienne : AUTO 76 Nouvelle : BMS LE HAVRE - Actes déposés le 18/12/2014 L'Informateur d'Eu des 05 et 19/12/2014
Numéro d'observation
4191
Date d'ajout
11/10/2006
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 30/06/2006 ANCIENNE FORME : SOCIÉTÉ ANONYME (SA) NOUVELLE FORME : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 30/06/2006 : CHANGEMENT DE QUALITE : MENNETRIER ANTOINE, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DEVIENT PRÉSIDENT CHANGEMENT DE QUALITE : MENNETRIER GERARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ ET ADMINISTRATEUR DEVIENT DIRECTEUR GÉNÉRAL CHANGEMENT DE QUALITE : MENNETRIER CLAUDINE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ ET ADMINISTRATEUR DEVIENT DIRECTEUR GÉNÉRAL ACTES DEPOSES LE 11/10/2006 - HAVRE PRESSE DU 03/10/2006
Numéro d'observation
4560
Date d'ajout
10/12/2003
Description
Modification de la composition du conseil d'administration MISE EN HARMONIE DES SATUTS LOI NRE DU 15 MAI 2001 ACTES DEPOSES LE 03/12/2003 - Date d'effet : 30/06/2003
Numéro d'observation
5348
Date d'ajout
06/12/2002
Description
FIN D'EXPLOITATION DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT SIS AU HAVRE 17/19 RUE GEORGES BRAQUE ET OUVERTURE D'UN NOUVEAU PRINCIPAL ETABLISSEMENT AU HAVRE 1 RUE DE PRESSENSE, EGALEMENT NOUVELLE ADRESSE DU SIEGE SOCIAL - ACTES DEPOSES LE 04/12/2002 LE HAVRE PRESSE DU 25/11/2002 Date d'effet : 01/11/2002
Numéro d'observation
4331
Date d'ajout
13/11/1998
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SARL EN SA DEPART DU GERANT : MR ALAIN BAUDET NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : MR ALAIN BAUDET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS : MR ALAIN BAUDET - MME NICOLE BAUDET NEE POTEL ET MR LUC BAUDET - ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : MR PIERRE GAMBERT NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : MR GERARD BRACHAIS ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MR GERARD BRACHAIS NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MR PIERRE GAMBERT A COMPTER DU 21/07/1998 - ACTES DEPOSES LE 10/11/1998 - HAVRE LIBRE DU 17/08/1998
Numéro d'observation
4044
Date d'ajout
14/12/1993
Description
SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS 91 RUE JULES LECESNE AU HAVRE A COMPTER DU 30/04/1992
Numéro d'observation
1828
Date d'ajout
22/05/1989
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU 91 RUE JULES LECESNE AU 17 - 19 RUE GEORGES BRAQUE AU HAVRE - L'ETABLIS- SEMENT SIS AU HAVRE 91 RUE JULES LECESNE EST DEVENU ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE AVEC COMME NOM COMMERCIAL : CENTRE OCCASION 76 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGA- LES ET NOTAMMENT AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 05/01/88 ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 19/05/89 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 03/05/89 A COMPTER DU 25/02/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AVANTAGES PARTICULIERS : NEANT - CLAUSES D'AGREMENT DES CESSIONNAIRES : AGREMENT DES 3/4 POUR CESSION AUX TIERS ART 262-7 DE LA LOI DU 24/07/1966 : LA SOCIETE EST REPRESENTEE A L'EGARD DES TIERS PAR UN PRESIDENT DESIGNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES STATUTS - LE PRESIDENT EST INVESTIT DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR AGIR EN TOUTE CIRCONSTANCE AU NOM DE LA SOCIETE DANS LA LIMITE DE L'OBJET SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).