Entreprise : SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DES FLANDRES - SIREN 302 078 290
Identité
Dénomination
SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DES FLANDRES
Sigle
SFECF
SIREN (siège)
302 078 290
Date d'immatriculation au RNE
22/11/1974
Début d’activité
01/10/1974
Date de fin de la personne morale
21/11/2073
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE AGREE TELLE QU'ELLE EST DEFINIE DANS LES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
14 RUE DE QUEUX SAINT HILAIRE 59190 HAZEBROUCK FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FREMEAUX CHRISTOPHE , JEAN , MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Brouckerque
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1974
Siret
30207829000020
Nom commercial
FIDUCIAIRE DES FLANDRES
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exercice de la profession d'expert comptable agréé telle qu'elle est définie dans les textes législatifs et réglementaires
Adresse
14 RUE DE QUEUX SAINT HILAIRE
59190 , HAZEBROUCK - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F13/000033
Date d'ajout
04/01/2013
Description
- A compter du 01/12/2012 :Transformation de la société de Société anonyme (SA) en Société par actions simplifiée (SAS)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Hazebrouck ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dunkerque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dunkerque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
F94/000476
Date d'ajout
08/07/1994
Description
M COILLOT JACQUES : COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT M REMY BERTRAND : NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE M SIX EMMANUEL : NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DU 02.05.1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).