Entreprise : MAISON BAILET - SIREN 301 921 946
Identité
Dénomination
MAISON BAILET
SIREN (siège)
301 921 946
Date d'immatriculation au RNE
25/02/1975
Date de fin de la personne morale
24/02/2035
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
54522 EUR
Adresse du siège
MIN ST AUGUSTIN 06200 NICE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SECTEUR VIANDES BOX 90
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAPPELAERE OLIVIER , DAVID , BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Le Cannet
Nom, Prénom(s)
ZIRAH PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/04/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/02/1975
Siret
30192194600036
Code APE
4632A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de bestiaux chevillard gros demi-gros importateur et exportateur de viandes et de bétail l'importation et l'exportation de tous produits alimentaires ainsi que l'activité d'agence commerciale relative à ces produits
Adresse
BOX 90 MIN VIANDES DE ST AUGUSTIN
06296 , Nice CEDEX 3 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SECTEUR VIANDES BOX 90
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1975
Siret
30192194600010
Code APE
513C
Adresse
92 RTE DE TURIN
06300 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1991
Siret
30192194600028
Code APE
511N
Adresse
LES BOURDONNAS
26130 , MONTSEGUR-SUR-LAUZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7062
Date d'ajout
16/03/2023
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 16/03/2023 nommant M. Campos Brice juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1569
Date d'ajout
18/01/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 18/01/2021 nommant M. Barranca Frédéric juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
79528
Date d'ajout
20/11/2019
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 20/11/2019 nommant SELARL Funel Et Associes prise en la personne de Me Jean-Patrick Funel 54 Rue Gioffrédo 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
75104
Date d'ajout
23/09/2019
Description
Arrêt de la cour d'appel de Aix en Provence en date du 05/04/2018 modifie le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 30/08/2017 comme suit : Dit que l'insuffisance d'actif de la Société sera supportée solidairement par Sas ETS ABERA et M CAPPELEARE Olivier
Numéro d'observation
4185
Date d'ajout
30/08/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 30/08/2017 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par M Olivier CAPPELAERE
Numéro d'observation
54499
Date d'ajout
13/01/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 13/01/2016 , accorde un délai supplémentaire expirant le 31/01/2016 pour déposer la liste des créances.
Numéro d'observation
50719
Date d'ajout
24/11/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 24/11/2015 reporte la date de cessation des paiements au : 22/11/2012
Numéro d'observation
28437
Date d'ajout
28/01/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 28/01/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2014J00295 désigne liquidateur SCP De Mandataires Judiciaires Taddei-Ferrari-Funel représentée par Me Jean Patrick Funel 54 Rue Gioffrédo 06000 Nice
Numéro d'observation
22584
Date d'ajout
12/11/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 12/11/2014 arrête le plan de cession au profit de : M. Christophe LEROUX agissant pour le compte de la Société VIVANDA, en qualité de Président.
Numéro d'observation
9739
Date d'ajout
22/05/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice , prononce en date du 22/05/2014 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J00295 , date de cessation des paiements le 15/05/2014 désigne Administrateur Me Huertas Xavier 4 Rue de l'Opéra 06359 Nice avec pour mission : Assistance , Mandataire judiciaire SCP De Mandataires Judiciaires Taddei-Ferrari-Funel représentée par Me Jean Patrick Funel 54 Rue Gioffrédo 06000 Nice , , et ouvre une période d'observation expirant le 24/11/2014 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
56067
Date d'ajout
10/05/2012
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/09/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).