Entreprise : SOC MECANIQUE PEETERS SEMEP - SIREN 301 794 103
Identité
Dénomination
SOC MECANIQUE PEETERS SEMEP
SIREN (siège)
301 794 103
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1974
Date de fin de la personne morale
08/07/2034
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
42685.72 EUR
Adresse du siège
110 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92320 CHATILLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUVAT JEAN-LUC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LAFON RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1927
Commune de résidence
Beaune
Nom, Prénom(s)
PEETERS PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1926
Commune de résidence
Pacy-sur-Eure
Nom, Prénom(s)
VAN RASSEL , KATARINE
Nom d'usage
PEETERS
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1932
Commune de résidence
Pacy-sur-Eure
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/02/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/02/1989
Siret
30179410300061
Code APE
7701
Adresse
110 RUE PIERRE BROSSOLETTE
92320 , CHATILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/06/1981
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 3/4 du capital social, suite à décision du 29/06/1981.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/07/1974
Description
Historique des observations depuis le 09/07/1974 : JOURNAL PUBLICATEUR : LA DEPECHE SOCIETE RADIEE A L'INSEE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ETS SECONDAIRE SIS A TOULOUSE 10 BIS RUE DU COLONEL DRIAND RC EVREUX 74 B 80 GERANT MR PEETERS PIERRE, NE LE 28.03.26 A BANDOL, NLTE FRSE, DLE: "LES MOULINETS" PACY SUR EURE C.E. 02.01.75 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).