Entreprise : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHAMOT - SIREN 301 668 448
Identité
Dénomination
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHAMOT
SIREN (siège)
301 668 448
Date d'immatriculation au RNE
07/06/1974
Début d’activité
01/04/1974
Date de fin de la personne morale
06/06/2073
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Fabrication, achat, vente de toutes pièces de mécanique et de décolletage, tout ce qui concerne le traitement et le travail des métaux.
Code APE
2562A - Décolletage
Capital social
437000 EUR
Adresse du siège
284 AV DU BUET 74130 BONNEVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARECHAL XAVIER
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MARTIN FRANCK
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Voulangis
Dénomination
CABINET JF PISSETTAZ EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Archamps
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1974
Siret
30166844800022
Code APE
2562A - Décolletage
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
FABRICATION ACHAT VENTE DE TOUTES PIECES DE MECANIQUE ET DE DECOLLETAGE TOUT CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT ET LE TRAVAIL DES METAUX
Adresse
284 AV DU BUET
74130 , BONNEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
30166844800030
Code APE
284B
Adresse
220 RUE DE LA TUILERIE
74950 , SCIONZIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/004418
Date d'ajout
23/11/2006
Description
Nomination d'un directeur général MR MARTIN FRANCK NOUVEAU MEMBRE EST NOMME DIRECTEUR GENERAL. SELON DECISION AGENT EN DATE DU 16 OCTOBRE 2006 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2006 date d'effet : 16/10/2006
Numéro d'observation
F06/003512
Date d'ajout
24/10/2006
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes MR PISSETTAZ JEAN FRANCOIS EST NOMME COMMISSAIRE AU COMPTES TITULAIRE (ANCT COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT) AUDIT BUSINESS CONSULTANT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EST PARTANT. MR GRENIER JEAN-PAUL NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. JOURNAL D'ANNONCES LEGALES ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 20 OCTOBRE 2006 date d'effet : 30/06/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ACHAT D'UN FONDS ARTISANAL DE DECOLLETAGE ET MECANIQUE DE PRECISION PRECEDEMMENT RECU EN LOCATION GERANCE DE MME CHAMOT YVETTE EPOUSE BELLINI A COMPTER DU 30.06.93.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).