Entreprise : ETABLISSEMENTS LACHAIZE - SIREN 301 341 541
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS LACHAIZE
SIREN (siège)
301 341 541
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1990
Date de fin de la personne morale
16/12/2050
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
RUE MARIO ET MONIQUE PIANI 69480 AMBERIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAUMIN DANIELLE , JEANNINE
Nom d'usage
COLLAY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
Saint-Genis-Laval
Nom, Prénom(s)
COLLAY JEAN-PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Anse
Nom, Prénom(s)
COLLAY ROLAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1937
Commune de résidence
Saint-Genis-Laval
Nom, Prénom(s)
ABDERRAHMANE ZOHRA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Dénomination
SOCIETE C.C.R.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/06/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/10/1990
Siret
30134154100029
Code APE
182J
Adresse
RUE MARIO ET MONIQUE PIANI
69480 , AMBERIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/003524
Date d'ajout
28/07/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 27/07/2017 prononçant la clôture du plan par cession
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/003516
Date d'ajout
28/07/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 27/07/2017 prononçant la clôture du plan par cession
Numéro d'observation
F14/002450
Date d'ajout
11/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 10/07/2014 désignant la SELARL BCM BAULAND CARDONI MARTINEZ en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan en remplacement de celui précédemment désigné.
Numéro d'observation
F14/002418
Date d'ajout
11/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 10/07/2014 désignant la SELARL BAULAND MARTINEZ en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan en remplacement de celui précédemment désigné.
Numéro d'observation
F07/003450
Date d'ajout
23/10/2007
Description
Cessation totale d'activité à compter du 25 juin 2007 avec maintien au RCS, vente du fonds
Numéro d'observation
F05/002519
Date d'ajout
09/09/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 08/09/2005 désignant en qualité de Juge commissaire : monsieur DEPAGNEUX Marc en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F04/001725
Date d'ajout
24/06/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE en date du 24.06.2004 arrêtant le plan de cession et nommant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Me Eric BAULAND 40 Rue de Bonnel 69003 LYON
Numéro d'observation
F04/000651
Date d'ajout
04/03/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE -TARARE en date du 04.03.2004 d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire - (Régime général) - Administrateur judiciaire : Maître Eric BAULAND 40 Rue de Bonnel 69003 LYON - Pouvoirs de l'administrateur judiciaire : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion - Représentant des créanciers : Maître Martine NOIRAIX 1750 Route de Riottier 69400 LIMAS - Juge commissaire : M.VARRAUX André - Juge commissaire suppléant : M. SANDJIAN Michel - Date de cessation des paiements : 25.02.2004
Numéro d'observation
F04/000577
Date d'ajout
26/02/2004
Description
Déclaration des cessations des paiements faite au greffe du tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE en date du 26.02.2004 conformément à l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
F02/002661
Date d'ajout
02/10/2002
Description
Assemblée générale extraordinaire du 15 Février 2002 Changement date de clôture exercice social
Numéro d'observation
F02/001215
Date d'ajout
21/05/2002
Description
Augmentation du capital, modification dans l'administration à compter du 31 Janvier 2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/11/1997
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 5 NOVEMBRE 1997 MODIFICATION ADM A COMPTER DU 21 JUILLET 1997 DECLARATION MODIFICATIVE du 5 NOVEMBRE 1997 MODIFICATION ADM A COMPTER DU 27 AOUT 1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CETTE DEJA CONSTITUEE, TRANSFERT SON SIEGE DE 9 AVENUE LECLERC 69007 LYON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).