Entreprise : ENTREPRISE ROUCHIER PERE ET FILS - SIREN 301 169 843
Identité
Dénomination
ENTREPRISE ROUCHIER PERE ET FILS
SIREN (siège)
301 169 843
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1957
Date de fin de la personne morale
28/10/1976
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38417.15 EUR
Adresse du siège
15 RUE LESAGE 26000 VALENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIGARD MAURICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
REY JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1938
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
GUERIN JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
ROUCHIER JEAN-PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1919
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
ROUCHIER JEAN-YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
PENDRIE ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1936
Commune de résidence
Montéléger
Nom, Prénom(s)
ROUCHIER YVETTE
Nom d'usage
GUERIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1923
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
BROET IRENE
Nom d'usage
Vve ROUCHIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1921
Commune de résidence
Valence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Siège
Siret
30116984300010
Code APE
452V
Origine du fonds
Apport
Activité principale
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS, MACONNERIE.
Adresse
15 RUE 15 Rue LESAGE
26000 , Valence - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30116984300028
Code APE
142A
Adresse
RTE DE CHATEAUNEUF SUR ISERE
26500 , BOURG-LES-VALENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F06/005469
Date d'ajout
11/10/2006
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Romans en date du 07/08/2006 clôturant la procédure de ENTREPRISE ROUCHIER PERE ET FILS par application de l'article 154 du décret du 22 décembre 2005.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/000086
Date d'ajout
09/01/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 09/01/2006 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BUISSON Pierre en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
1164
Date d'ajout
28/02/2002
Description
MODIFICATION D'OFFICESuivant jugement en date du 25/02/2002 le juge-commissaire M. Philippe DORON a ete remplace par M.Frederic REYNIER a compter du 25.02.2002
Numéro d'observation
3681
Date d'ajout
18/07/2000
Description
MODIFICATION D'OFFICESuivant jugement en date du 05/07/2000 le juge-commissaire M.Franck PERGE a ete remplace par M. Philippe DORON A COMPTER DU 05.07.2000
Numéro d'observation
4-2535
Date d'ajout
25/04/2000
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE SUITE A LA CESSION DES ACTIFS DE LA SOCIETE A LA SARL ENTREPRISE ROUCHIER - 34 RUE BIBERACH 26000 VALENCE SUITE A L'ARRETE DU PLAN DE CESSION PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE Date d'effet : 14 avril 1997
Numéro d'observation
3435
Date d'ajout
25/08/1997
Description
MODIFICATION D'OFFICESuivant jugement en date du 25/08/97 le Juge-commissaire Michel EUSTACHE a ete remplace par M.Franck PERGE a compter du 18 AOUT 1997
Numéro d'observation
1570
Date d'ajout
10/04/1997
Description
MODIFICATION D'OFFICESuivant jugement en date du 09/04/97 le Tribunal de Commerce DE ROMANS a arrete le plan de cession de ENTREPRISE ROUCHIER PERE ET FILS (SA) au profit de M.Libero DE PAULI et a designe Me Bruno SAPIN en qualite de commissaire a l'execution du plan
Numéro d'observation
1178
Date d'ajout
14/03/1997
Description
MODIFICATION D'OFFICEPar jugement en date du 05/03/97 le Tribunal a autorise la poursuite de l'activite pour une periode de de quatre mois a compter du 16.03.1997 et a fixe a comparaitre en chambre du conseil pour l'audience du 09/04/97
Numéro d'observation
4581
Date d'ajout
07/11/1996
Description
MODIFICATION D'OFFICEPar jugement en date du 06/11/96 le Tribunal a autorise la poursuite de l'activite pour une periode de de quatre mois a compter du 16.11.1996 et a fixe a comparaitre en chambre du conseil pour l'audience du 08/01/97
Numéro d'observation
4042
Date d'ajout
04/10/1996
Description
MODIFICATION D'OFFICESuivant jugement en date du 02/10/96 le Tribunal de Commerce DE ROMANS a prononce le redressement judiciaire regime simplifie de ENTREPRISE ROUCHIER PERE ET FILS (SA) et a designe: M.Michel EUSTACHE en qualite de juge-commissaire. Me Alain MADONNA 350 AV VICTOR HUGO BP 535 "L'IMPERIAL" 26000 VALENCE en qualite de representant des creanciers, ADMINISTRATEUR(S) ............ : Me Bruno SAPIN 4,Boulevard Eugene Deruelle 69427 LYON CEDEX 03 en qualite d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance du debiteur. Date de cessation des paiements: 01/10/96
Numéro d'observation
3995
Date d'ajout
01/10/1996
Description
MODIFICATION D'OFFICESuivant proces-verbal en date du 01/10/96 ENTREPRISE ROUCHIER PERE ET FILS (SA) a effectue au greffe une declaration de cessation des paiements.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 22 mars 1947 - LE VALENTINOIS du 29 mars 1947
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).