Entreprise : SCP NATHALIE BERAT, MARLENE FORESTIER ET ELODIE CIVIERO, COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIEES. - SIREN 300 642 980
Identité
Dénomination
SCP NATHALIE BERAT, MARLENE FORESTIER ET ELODIE CIVIERO, COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIEES.
SIREN (siège)
300 642 980
Date d'immatriculation au RNE
13/03/1992
Début d’activité
08/06/1988
Date de fin de la personne morale
12/03/2073
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP d'huissiers
Activités principales de l’objet social
Huissiers de Justice associés
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
142692.28 EUR
Adresse du siège
21 RUE DE VILLEVERT 60300 SENLIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CIVIERO ELODIE , SUZANNE , ROSARIO , CARMEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
LESAGE MARLENE
Nom d'usage
FORESTIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
CESARINE NATHALIE
Nom d'usage
BERAT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Senlis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/06/1988
Siret
30064298000027
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Huissiers de Justice associés
Adresse
21 RUE DE VILLEVERT
60300 , SENLIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Siret
30064298000019
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
3 AV ALBERT 1ER
60300 , SENLIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/03/1992
Description
Historique des observations depuis le 13/03/1992 : Du 9 JUIN 2006 : inscription modificative : Ancien siège social au 1er octobre 2003 : SENLIS 3 avenue Albert 1er Ancienne dénomination au 24 avril 2006 : SCP François GOSSARD Nathalie BERAT et Marlène FORESTIER, Huissiers de Justice associés
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).