Entreprise : OFFICE PUBLIC D HABITATIONS DE LA VILLE D UGINE - SIREN 277 300 034
Identité
(Entreprise radiée le 30/06/2020)
Dénomination
OFFICE PUBLIC D HABITATIONS DE LA VILLE D UGINE
Sigle
OPHLM
SIREN (siège)
277 300 034
Date d'immatriculation au RNE
27/04/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Établissement public local à caractère industriel ou commercial
Adresse du siège
417 AV PERRIER DE LA BATHIE 73400 UGINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOMBARD FRANCK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Ugine
Nom, Prénom(s)
LOMBARD EMMANUEL , JEAN , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Ugine
Nom, Prénom(s)
VAIRETTO ANDRE , PIERRE , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Notre-Dame-des-Millières
Nom, Prénom(s)
TERRILLON AGNES , NATHALIE
Nom d'usage
CREPY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Ugine
Nom, Prénom(s)
WIROTH ETIENNE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Plancherine
Nom, Prénom(s)
ABBAS AZIZ
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Albertville
Nom, Prénom(s)
CLAVEL CATHERINE , LAURENCE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Ugine
Nom, Prénom(s)
INDJESJAN LUCIE
Nom d'usage
TARAJEAT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Albertville
Nom, Prénom(s)
BONDI CATHERINE , JEANNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Ugine
Nom, Prénom(s)
DIMASTROMATTEO UMBERTO
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Ugine
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER MICHEL , EMILE
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Ugine
Nom, Prénom(s)
VARRONI MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Ugine
Nom, Prénom(s)
DELAUNAY MICHEL , GUY , LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Ugine
Nom, Prénom(s)
MARTIN-BORRET DAVID , REMI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Ugine
Nom, Prénom(s)
SCATIGNO JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Ugine
Nom, Prénom(s)
PATURET JEAN-BAPTISTE , PIERRE , ETIENNE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Chennevières-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
LOCTIN DOMINIQUE , GEORGES , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Chambéry
Nom, Prénom(s)
JACQUIER DANIEL , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Drumettaz-Clarafond
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/03/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1983
Siret
27730003400018
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
25 RUE JULES BIANCO
73400 , UGINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 8
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/07/2008
Siret
27730003400034
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Office public d'habitations
Adresse
417 AV 417 Avenue Perrier de la Bathie
73400 , Ugine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8308
Date d'ajout
30/06/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DES QUATRE VALLEES (en abrégé S.E.M.4V) ayant son siège à UGINE (73400), 417 Avenue Perrier de la Bâthie (537 419 376 RCS CHAMBERY) dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/05/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32987
Date d'ajout
12/09/2019
Description
- A compter du 29/08/2019 : représentant de la CAF : Monsieur LOCTIN Dominique en remplacement de Monsieur POUARD Franck.
Numéro d'observation
18068
Date d'ajout
24/01/2019
Description
- A compter du 18/12/2018 : représentant les élus des locataires : M Joseph SCATIGNO et M David MARTIN-BORRET en remplacement de M Christophe NANTET et Mme Chantal MOREL.
Numéro d'observation
2474
Date d'ajout
12/06/2018
Description
- A compter du 27/03/2018 : Monsieur POUARD Franck représente la Caf de la Savoie et Monsieur JACQUIER Daniel représente ActionLogement.
Numéro d'observation
85531
Date d'ajout
25/04/2017
Description
- A compter du 17/01/2017 : Représentant les élus des locataires : Mme MOREL Chantal en remplacement de Mr DEVILLE Patrick. Représentant Action Logement Services : Mme REPPELIN Agnès en remplacement de Mr GUIOT Laurent. Représentants Arlysère Agglomération : Mr VAIRETTO André en remplacement de Mme ANSANAY-ALEX Catherine. Mr ABAS Aziz, Mme CREPY Agnés, Mr CHEVALLIER Michel, Mr LOMBARD Franck, Mr LOMBARD Emmanuel, Mme Catherine CLAVEL, Mr DIMASTROMATTEO Hubert, Mr VARRONI Michel.
Numéro d'observation
74356
Date d'ajout
10/10/2016
Description
- Représentant des associations d'insertion : Monsieur WIROTH Etienne en remplacement de Madame RODRIGUES Claudine à compter du 21/09/2016.
Numéro d'observation
45738
Date d'ajout
02/02/2015
Description
- Représentant des élus des locataires : M NANTET Christophe à compter du 16/12/2014
Numéro d'observation
38696
Date d'ajout
23/06/2014
Description
- Représentants de la Commune d'Ugine : Monsieur VARRONI Michel, Monsieur CHEVALLIE Michel, Madame CLAVEL Catherine, Monsieur BOIS Jérôme à compter du 04/06/2014. Représentant la collectivité territoriale autre qu'Ugine : Monsieur LOMBARD Emmanuel à compter du 04/06/2014. Réprésentant des élus des locataires : Monsieur LOUBIE Georges à compter du 04/06/2014.
Numéro d'observation
24356
Date d'ajout
29/04/2013
Description
- Représentant l'UDAF DE SAVOIE : Mme TARAJEAT Lucie en remplacement de Monsieur DUBOIS Christophe à compter du 19/03/2013.
Numéro d'observation
12451
Date d'ajout
27/04/2012
Description
- Représentants la commune d'Ugine (élus de la Commune d'Ugine) : LOMBARD Franck, BAR née PIEGAY Bernadette, COGGIOLA née WEBER Annie, DIMASTROMATTEO Umberto, LOMBARD Emmanuel, RIGOTTI née GOYARD Colette. Représentants la Commune d'Ugine (non élus de la Commune d'Ugine) : CHOULET née PINENQ Nicolle, CROISONNIER Georges. Représentant la collectivité territoriale autre que UGINE : SYMVALLEE, représentée par CHEVALLIER Michel. Représentant la Caisse d'Allocations Familiales : QUESNEL Jean-François. Représentant l'UDAF DE SAVOIE : DUBOIS Christophe. Représentant des collecteurs de la participation patronale 1 % logement : LOGEHAB représentée par DEVRED née LORENZI Françoise. Représentant l'Union Départemantale des Syndicats de Savoie : DELAUNAY Michel. Représentant des associations d'insertion : Association U'Tyl Services, représentée par RODRIGUES Claudine. Représentants les élus des locataires de l'OPH : BONDI Catherine Jeanne, DEVILLE Patrice, VARRONI Michel
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).