Entreprise : NOVOPTIC HOLDING - SIREN 067 502 054
Identité
Dénomination
NOVOPTIC HOLDING
SIREN (siège)
067 502 054
Date d'immatriculation au RNE
11/08/1967
Début d’activité
01/03/2024
Date de fin de la personne morale
10/08/2066
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de participations minoritaires ou majoritaires en ce inclus la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés par tous moyens et en particulier par acquistion ou souscription au capital de sociétés existantes ou à constituer par apports en nature et en numéraire, et la gestion de ces participations, notamment par voie de prêt d'actionnaires, par voie d'achat, de vente ou d'échange d'actions, de parts sociales, d'obligations ou de valeurs mobilières de toute nature et dans toutes sociétés. La fourniture au profit de ses filiales et sous-filiales de prestations de services.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
32 RUE DE COMBOIRE 38130 ECHIROLLES FRANCE
Représentants
Dénomination
SARL VINCENS Holding
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
La Côte-Saint-André
Dénomination
N.Dao Holding
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne
Dénomination
BB1983 Holding
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Charnècles
Dénomination
3EMEOEIL Holding
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2024
Siret
06750205400074
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La prise de participations minoritaires ou majoritaires en ce inclus la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés par tous moyens et en particulier par acquisition ou souscription au capital de sociétés existantes ou à constituer par apports en nature et en numéraire, et la gestion de ces participations, notamment par voie de prêt d'actionnaires, par voie d'achat, de vente ou d'échange d'actions, de parts sociales, d'obligations ou de valeurs mobilières de toute nature et dans toutes sociétés. La fourniture au profit de ses filiales et sous-filiales de prestations de services.
Adresse
32 RUE DE COMBOIRE
38130 , ECHIROLLES - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
06750205400033
Enseigne
SERGE DOUARD OPTICIEN
Code APE
524T
Adresse
7 RUE DE LA REPUBLIQUE
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/2000
Siret
06750205400058
Enseigne
KRYS LAFAYETTE
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
12 RUE LAFAYETTE
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/020487
Date d'ajout
12/11/2020
Description
Transfert du siège social du 12 Rue Lafayette 38000 GRENOBLE au 7 Rue Olympe de Gouges 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES à compter du 01/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépot le 08/02/1968 (GRENOBLE ET VICHY) LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 10/02/1968
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
(Précédent siège social: 4 rue Vicat GRENOBLE. L'Ets sis à GRENOBLE (38) 7 rue de la République exploité en ets secondaire jusqu'au 17/03/1986) -ANCIENNE RAISON SOCIALE : BAUDIN ET CIE - -ANCIEN NOM COMMERCIAL : STE D'OPTIQUE ET D'ACOUSTIQUE MEDICALE - SOAM -MODIFICATION DU 15.10.1991 : Achat de la Clientèle, l'enseigne "OPTIQUE MENESSON" (à l'exclusion du droit au bail) appartenant à DOUARD Serge (337 713 887 RCS GRENOBLE) à compter du 01.10.1991. -DECLARATION MODIFICATIVE du 16 Novembre 2000 : Transfert du siège social et établissement principal du 7 rue de la République 38000 GRENOBLE au 12 rue Lafayette 38000 GRENOBLE à compter du 10.10.2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).